Informe ejecutivo de ANDREU MERINO MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANDREU MERINO MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESML SD IBERIA HOLDING SA | Apoderado | 16/11/2023 | |
ESML SD IBERIA HOLDING SA | Apoderado Mancomunado | 16/11/2023 | |
SECURITAS DIRECT ESPAÑA SA | Apoderado | 10/11/2023 | |
ESML SD IBERIA HOLDING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2023 | |
SECURITAS DIRECT ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 03/09/2021 | |
ESML SD IBERIA HOLDING SA | Apoderado Mancomunado | 01/09/2021 | |
ESML SD IBERIA HOLDING SA | Apoderado Mancomunado | 31/08/2021 | |
SECURITAS DIRECT ESPAÑA SA | Apoderado | 11/08/2021 | |
SECURITAS DIRECT ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 11/06/2020 | |
ESML SD IBERIA HOLDING SA | Apoderado | 16/03/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ANDREU MERINO MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDREU MERINO MARIANO
Nombramientos
Empresa: ESML SD IBERIA HOLDING SA
Apoderado
- Andreu Merino Mariano
- Andueza Rodriguez Beatriz
- Anguita Ruiz Antonio
- Gallego Calvo Cristina
- Gargallo Sanz De Vicuña Ana
- Larrea Martinez German
- Llorente Gomez Santiago
- Rodriguez Rico Maria Rosa
- Ruiz Jimenez Jose Carlos
- Vazquez Losada Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38434 , F 89, S 8, H M 469965, I/A 75 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Datos del registro mercantil de Madrid
Número de acto: 500.195
Número de página: 53.270
Nombramientos
Empresa: ESML SD IBERIA HOLDING SA
Apoderado Mancomunado
- Andreu Merino Mariano
- Anguita Ruiz Antonio
- Larrea Martinez German
- Rodriguez Rico Maria Rosa
Apoderado
- Gargallo Sanz De Vicuña Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38434 , F 87, S 8, H M 469965, I/A 73 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Datos del registro mercantil de Madrid
Número de acto: 500.193
Número de página: 53.270
Nombramientos
Empresa: SECURITAS DIRECT ESPAÑA SA
Apoderado
- Andreu Merino Mariano
- Andueza Rodriguez Beatriz
- Antonio Anguita Ruiz
- Gallego Calvo Cristina
- Gargallo Sanz De Vicuña Ana
- Larrea Martinez German
- Llorente Gomez Santiago
- Rodriguez Rico Maria Rosa
- Ruiz Jimenez Jose Carlos
- Vazquez Losada Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 45, S 8, H M 151950, I/A 127 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-28
Datos del registro mercantil de Madrid
Número de acto: 490.415
Número de página: 52.259
Nombramientos
Empresa: ESML SD IBERIA HOLDING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andreu Merino Mariano
Apoderado Mancomunado
- Anguita Ruiz Antonio
- Larrea Martinez German
- Rodriguez Rico Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38434 , F 86, S 8, H M 469965, I/A 70 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Datos del registro mercantil de Madrid
Número de acto: 343.501
Número de página: 36.634
Nombramientos
Empresa: SECURITAS DIRECT ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rodriguez Rico Maria Rosa
Apoderado Mancomunado
- Andreu Merino Mariano
- Anguita Ruiz Antonio
- Larrea Martinez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 39, S 8, H M 151950, I/A 113 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-28
Datos del registro mercantil de Madrid
Número de acto: 415.489
Número de página: 43.824
Nombramientos
Empresa: ESML SD IBERIA HOLDING SA
Apoderado Mancomunado
- Andreu Merino Mariano
- Andueza Rodriguez Beatriz
- Anguita Ruiz Antonio
- Gallego Calvo Cristina
- Gargallo Sanz De Vicuña Ana
- Larrea Martinez German
- Llorente Gomez Santiago
- Rodriguez Rico Maria Rosa
- Vazquez Losada Alvaro
Apoderado Solidario
- Anguita Ruiz Antonio
- Gargallo Sanz De Vicuña Ana
- Larrea Martinez German
- Llorente Gomez Santiago
- Rodriguez Rico Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38434 , F 83, S 8, H M 469965, I/A 63 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-28
Datos del registro mercantil de Madrid
Número de acto: 412.900
Número de página: 43.525
Nombramientos
Empresa: ESML SD IBERIA HOLDING SA
Apoderado Mancomunado
- Andreu Merino Mariano
- Anguita Ruiz Antonio
- Larrea Martinez German
- Rodriguez Rico Maria Rosa
Apoderado Solidario
- Rodriguez Rico Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38434 , F 81, S 8, H M 469965, I/A 62 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-28
Datos del registro mercantil de Madrid
Número de acto: 411.390
Número de página: 43.351
Nombramientos
Empresa: SECURITAS DIRECT ESPAÑA SA
Apoderado
- Andreu Merino Mariano
- Andueza Rodriguez Beatriz
- Anguita Ruiz Antonio
- Gallego Calvo Cristina
- Gargallo Sanz De Vicuña Ana
- Larrea Martinez German
- Llorente Gomez Santiago
- Rodriguez Rico Maria Rosa
- Vazquez Losada Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 38, S 8, H M 151950, I/A 112 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-28
Datos del registro mercantil de Madrid
Número de acto: 388.519
Número de página: 40.878
Nombramientos
Empresa: SECURITAS DIRECT ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Andreu Merino Mariano
- Anguita Ruiz Antonio
Apoderado
- Gomez Valladares Nuria Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 36, S 8, H M 151950, I/A 109 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-28
Datos del registro mercantil de Madrid
Número de acto: 186.207
Número de página: 20.305
Nombramientos
Empresa: ESML SD IBERIA HOLDING SA
Apoderado
- Andreu Merino Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38434 , F 77, S 8, H M 469965, I/A 53 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-28
Datos del registro mercantil de Madrid
Número de acto: 128.078
Número de página: 13.599
VER MAS ACTOS
Información de ANDREU MERINO MARIANO
Mostramos los datos de ANDREU MERINO MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDREU MERINO MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos